Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Størling | 23.09.2020 | 11.03.2021 | direktør |
Finn Størling | 21.03.1961 | 23.09.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hemming Carstensen | 01.06.2015 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Størling | 21.03.1961 | 11.03.2021 | bestyrelse |
Finn Størling | 21.03.1961 | 02.10.2020 | bestyrelse |
Karen Størling | 21.03.1961 | 18.04.2015 | bestyrelse |