Formål |
---|
Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om finansielle virksomheder. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 20.09.2012 (4390 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 17.04.1860 (60063 dage). |
Branche |
---|
Banker, sparekasser og andelskasser (641900). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6114 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Banker, sparekasser og andelskasser (641900) | 01.01.2008 | |
Banker, sparekasser og andelskasser (651200) | 10.07.1964 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 17.04.1860 (60063 dage). |
Revisor |
---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 05.05.2017 og angivet som gældende fra 30.03.2017 (2738 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 30.03.2017 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 30.03.2017 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.07.2011 | 30.03.2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 25.03.2010 | 01.07.2011 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 10.03.2006 | 25.03.2010 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 22.03.2003 | 10.03.2006 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 22.03.2003 | 10.03.2006 |
Leslie Flemming Folmer. | 17.04.1860 | 30.09.2004 |
REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S | 17.04.1860 | 22.03.2003 |
Virksomhedsform |
---|
285. |
Sidst opdateret den 05.03.2015 og angivet som gældende fra 28.04.2005 (7092 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
285 | 28.04.2005 | |
110 | 10.07.1964 | 27.04.2005 |
Kontaktoplysninger |
---|
post@sparekassen.dk. |
Sidst opdateret den 06.12.2021 og angivet som gældende fra 06.12.2021 (1026 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
post@sparekassen.dk | 06.12.2021 | |
post@risespar.dk | 21.05.2001 | 05.12.2021 |
Telefonnummer |
---|
62521408. |
Sidst opdateret den 01.04.2000 og angivet som gældende fra 23.01.2000 (9014 dage). |
Navne |
---|
RISE SPAREKASSE. |
Sidst opdateret den 28.04.2021 og angivet som gældende fra 11.03.2021 (1296 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
RISE SPAREKASSE | 11.03.2021 | |
RISE FLEMLØSE SPAREKASSE | 30.03.2017 | 10.03.2021 |
RISE SPAREKASSE | 20.09.2012 | 29.03.2017 |
RISE SPARE- OG LÅNEKASSE | 10.07.1964 | 19.09.2012 |
Binavne |
---|
FLEMLØSE SPAREKASSE. |
Sidst opdateret den 31.03.2017 og angivet som gældende fra 31.03.2017 (2737 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
FLEMLØSE SPAREKASSE | 31.03.2017 | |
RISE SPARE- OG LÅNEKASSE | 17.04.1860 | |
Rise Sparekasse | 17.03.2020 | 24.03.2021 |
RISE SPAREKASSE | 17.04.1860 | 20.09.2012 |
Tegningsregel |
---|
Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelsen eller af et direktionsmedlem i forening med formanden eller et direktionsmedlem i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer. |
Sidst opdateret den 11.10.2016 og angivet som gældende fra 27.09.2016 (2922 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
bestyrelsen |
1 direktionsmedlem + formanden eller 1 direktionsmedlem + 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden + 3 bestyrelsesmedlemmer |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelsen eller af et direktionsmedlem i forening med formanden eller et direktionsmedlem i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer | 27.09.2016 | |
Sparekassen tegnes af: a) Den samlede bestyrelse eller b) Et direktionsmedlem i forening med formanden eller c) Et direktionsmedlem i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller d) Formanden eller næstformanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer | 20.09.2012 | 26.09.2016 |