Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Lars Manelius | 01.04.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Lars Manelius | 01.04.2013 | 01.04.2017 | adm. dir |
Niels Clausen | 24.02.2003 | 01.04.2013 | adm. dir |
Bjarne Olsen | 30.09.1968 | 24.02.2003 | direktør |
Niels Gunnar Emil Clausen | 30.09.1968 | 03.03.1992 | direktør |
Aage Rasmussen Høj | 30.09.1968 | 27.05.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mr. Toru Osawa | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mr. Hisashi Ota | 31.05.2024 | formand |
Yumiko Iwadare | 06.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Lars Manelius | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yuji Noda | 29.05.2020 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Isao Noji | 01.04.2017 | 31.05.2024 | formand |
Hiroyuki Kachi | 07.06.2016 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Lars Manelius | 07.06.2013 | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Yuichi Tada | 08.06.2012 | 01.04.2017 | formand |
Tsuyoshi Okishio | 10.06.2010 | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Keizo Obayashi | 23.04.2008 | 10.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Yuji Ishiguro | 23.04.2007 | 08.06.2012 | formand |
Koji Kadomura | 23.04.2007 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Atsushi Iwamoto | 27.01.2005 | 23.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Clausen | 24.02.2003 | 07.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Yuji Furukawa | 24.02.2003 | 23.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Shoichi Kayaba | 23.03.2001 | 27.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Toyomi Ido | 21.02.2000 | 27.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Akinori Suefuji | 02.03.1999 | 07.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Olsen | 30.09.1968 | 24.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hisao Futo | 30.09.1968 | 24.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Seiichi Hirata | 30.09.1968 | 31.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kazuaki Tazaki | 30.09.1968 | 02.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Thaysen | 30.09.1968 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hiroshi Suzuki | 30.09.1968 | 04.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hisao Futo | 30.09.1968 | 30.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jensen | 30.09.1968 | 01.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Tomomasa Yasui | 30.09.1968 | 07.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
John Frederik Felix Day | 30.09.1968 | 02.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gunnar Emil Clausen | 30.09.1968 | 03.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ella Holmsgaard Clausen | 30.09.1968 | 03.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erik Spang Larsen | 30.09.1968 | 19.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Norimichi Toki | 30.09.1968 | 27.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Roy Yoshiro Nakaganva | 30.09.1968 | 27.05.1988 | bestyrelsesmedlem |