Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-03-15 fjernes Navne: WASA STILLADSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Blushøjvej 15, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Bestyrelse: Aksel Laigaard Borresen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Direktion: Arne Understed Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 fjernes Bestyrelse: Gert Richart Rützou (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.940.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og opstilling af stilladser og anden i forbindelse hermed stående entreprenørvirksomhed. Til fremme af dette formål kan selskabet erhverve og etablerer selskaber. Selskabet skal gennem sit virke og i aktivt samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til udviklingen af kooperationen i overensstemmelse med de principper, der er gældende for Det Kooperative Fællesforbund. Selskab- et må sikre forbrugernes og medarbejdernes indflydelse i selskabets ledelse samt sikre gode beskæftigelsesfor- hold. Til opnåelse af disse formål kan selskabet erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og iøvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber til fremme af kooperationen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med enten bestyrelsens formand eller to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-20 tilføjes Vedtægter: 1986-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blushøjvej 15, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Bestyrelse: Gert Richart Rützou (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Direktion: Arne Understed Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Navne: WASA STILLADSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)