Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-03-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-03-27 tilføjes Vedtægter: 2015-03-27 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-03-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fyret 27, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fyret 27, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1998-10-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Vedtægter: 1996-12-05 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Legale ejere: Bent Quorning (offentliggjort 2018-04-24)
Den 1996-11-28 tilføjes Reelle ejere: Bent Quorning (offentliggjort 2018-04-24)
Den 1991-02-28 tilføjes Navne: SAFIR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-27 fjernes Navne: SAFIR BOATS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fyret 27, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-08 tilføjes Direktion: Bent Quorning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-07-08 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-08 tilføjes Navne: SAFIR BOATS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1975-07-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)