Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Marinus Olesen | 01.08.1975 | 30.06.1995 | direktion |
Tage Affertsholt-Allen | 01.08.1975 | 19.03.1993 | direktion |
Giorgio Bressan | 01.08.1975 | 28.08.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Marinus Olesen | 01.08.1975 | 30.06.1995 | bestyrelse |
Jytte Jonna Larsen | 01.08.1975 | 30.06.1995 | bestyrelse |
Jostein Refsnes | 01.08.1975 | 30.06.1995 | bestyrelse |
Tage Affertsholt-Allen | 01.08.1975 | 19.03.1993 | bestyrelse |
Steen Jensen | 01.08.1975 | 28.08.1992 | bestyrelse |
Claus Jørgen Nielsen | 01.08.1975 | 21.07.1992 | bestyrelse |
Marius Grønningsæter | 01.08.1975 | 21.07.1992 | bestyrelse |
Henny Elise Nielsen | 01.08.1975 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Birthe Bressan | 01.08.1975 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Giorgio Bressan | 01.08.1975 | 09.04.1991 | bestyrelse |