Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Birgitte Gøyesvej 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Navne: FLEMMING G. WULFF FINANS AF 2/1 1986 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Henrik Brendstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering samt køb og salg af værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 tilføjes Vedtægter: 1996-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 fjernes Direktion: Steffen Skjoldager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-24 tilføjes Navne: FLEMMING G. WULFF FINANS AF 2/1 1986 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-23 fjernes Navne: FLEMMING G. WULFF FINANS AF 2/1 19 1986 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birgitte Gøyesvej 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-20 tilføjes Direktion: Steffen Skjoldager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-20 tilføjes Navne: FLEMMING G. WULFF FINANS AF 2/1 19 1986 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-20 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)