Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2005-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fondens Bro 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Navne: RESTAURATION RAADHUSKÆLDEREN. ROSKILDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 fjernes Direktion: Jan Holch Due (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-03 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-17 tilføjes Vedtægter: 1994-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 fjernes Bestyrelse: Jan Holch Due (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 fjernes Direktion: Frede Christian Tømmerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 fjernes Bestyrelse: Jannie Due (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 fjernes Direktion: Jan Holch Due (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fondens Bro 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-13 tilføjes Bestyrelse: Jannie Due (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Direktion: Jan Holch Due (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-13 tilføjes Navne: RESTAURATION RAADHUSKÆLDEREN. ROSKILDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørgen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)