Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Firmaet A.P. Møller | 20.02.1973 | 03.07.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eivind Drachmann Kolding | 20.02.1973 | 03.07.1996 | bestyrelse |
Flemming Edvard Ipsen | 20.02.1973 | 03.07.1996 | bestyrelse |
Knud Børge Pontoppidan | 20.02.1973 | 03.07.1996 | formand |
Jess Søderberg | 20.02.1973 | 28.04.1993 | bestyrelse |
Heinrich Nissen | 20.02.1973 | 28.04.1993 | bestyrelse |
Leif Vilhelm Arnesen | 20.02.1973 | 30.06.1989 | bestyrelse |