Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Revisor | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Binavne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 1996-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: vardevej k/s. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1996-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: vardevej k/s. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 1999-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AASKOV EJENDOMSSELSKAB K/S. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1999-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HANGAR 5 STAUNING K/S. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1999-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: STATOIL VARDEVEJ K/S. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1999-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: STRØGET K/S. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2003-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: LIVING COLLECTION K/S. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALEBCO CORPORATION A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BenAir Operations A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET LILLELUNDVEJ HERNING ApS. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUTLANDIA FINANS A/S. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUTLANDIA TRADING A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUTLANFLOOR A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUTLANPROFIL A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ALEBCO CORPORATION A/S. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS SMBK Nr. 1814. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BENAIR A/S. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BORGES' ADMINISTRATIONSSERVICE ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DANISH AEROTECH SALES A/S. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: JUTLANDIA MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: JUTLANDIA TOTAL SERVICES ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SNB ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GEOFIX PATENT ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HANGAR 4 STAUNING ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KBUS 8 NR. 2424. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HERNING ERHVERVSPARK SYD ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENAIR A/S. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUTLANDIA HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2019-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: vardevej k/s. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Margaret Sassine (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Andre Rodolphe Georges Sassine (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Sassine Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-19 fjernes Bestyrelse: Colette Sassine Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2019-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Bestyrelse: Lone Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-29 fjernes Bestyrelse: Anne Sophie Sassine Bennedsen Budim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: Alebco Corporation Group, JUTLANDIA HOLDING A/S, Peter Bennedsen (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 tilføjes Reelle ejere: Andre Rodolphe Georges Sassine, Peter Bennedsen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-30 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-22 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 tilføjes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab med der til knyttede aktiviteter samt at udøve handel, im- og eksportvirksomhed, konsulentvirksomhed og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Navne: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2004-03-22)
Den 2004-02-24 fjernes Navne: JUTLANDOOR HOLDING A/S (offentliggjort 2001-10-02)
Den 2004-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Vedtægter: 2004-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: mail@jutlandoor.com (offentliggjort 2002-11-15)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Anne Sophie Sassine Bennedsen Budim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jutlandoor.com (offentliggjort 2002-11-15)
Den 2001-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Navne: JUTLANDOOR HOLDING A/S (offentliggjort 2001-10-02)
Den 2001-08-21 fjernes Navne: JUTLANDOOR INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-25)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-30 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Saaby Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-01 fjernes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Bende Kaj Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-17 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-08-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Revisor: Reg. revisor Adolf Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1973-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-21 tilføjes Bestyrelse: Bende Kaj Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1973-06-21 tilføjes Binavne: JUTLANDOOR INTERNATIONAL A/S, JUTLANDOOR HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-21 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1973-06-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-21 tilføjes Navne: JUTLANDOOR INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1973-06-21 tilføjes Revisor: Reg. revisor Adolf Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)