Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Landberg Schrøder | 06.05.2013 | 28.07.2015 | direktion |
Thorkild Damgaard Schrøder | 23.12.1975 | 06.05.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Damgaard Schrøder | 23.12.1975 | 28.07.2015 | bestyrelse |
Jens Landberg Schrøder | 23.12.1975 | 28.07.2015 | bestyrelse |
Preben Esmann Jensen | 23.12.1975 | 01.11.1998 | bestyrelse |