Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Bibranche | ||||
Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år |
Den 2024-05-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-21 fjernes Bestyrelse: Jørn Rosenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-21 fjernes Direktion: Klavs Lange Vejlang (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-10-26 tilføjes Navne: ApS Bolig Sjællandsgade Nørrebro (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: A/S Bolig Sjællandsgade Nørrebro (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-26 tilføjes Vedtægter: 2022-10-26 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-10 tilføjes Vedtægter: 2022-03-10 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Schockert Rasmussen (formand) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Klavs Lange Vejlang (formand) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-18 tilføjes Direktion: Klavs Lange Vejlang (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-03-18 fjernes Direktion: Christian Gersdorff Stenbjerre (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Hjemmeside: crescendo.dk (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@crescendo.dk (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-09-03 tilføjes Legale ejere: PASSAT INVESTOR IV ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-03 fjernes Legale ejere: STIBA EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 fjernes Legale ejere: PASSAT INVESTOR IV ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jørn Rosenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-03-25 fjernes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-05-16 tilføjes Bestyrelse: Klavs Lange Vejlang (formand) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2018-05-16 fjernes Bestyrelse: Bo Helligsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendommen matrikelnummer 19I beliggende Sjællandsgade 3-5, 2200 København N, drift heraf samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med ét bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.801.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2017-10-12 tilføjes Vedtægter: 2017-10-12 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-09-15 tilføjes Navne: A/S Bolig Sjællandsgade Nørrebro (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2017-09-14 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET Q 2 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-15 tilføjes Vedtægter: 2017-09-15 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2017-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: PASSAT INVESTOR IV ApS, STIBA EJENDOMSINVEST ApS, Anders Bredahl, A&P TROMHOLT HOLDING ApS, Vejlang Management Consulting A/S, TANDLÆGESELSKABET STEFFEN JØRGENSEN ApS, Tandlægeholdingselskabet Jørgen Rasmussen ApS, TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS, Carsten Aas Sørensen, ANELIN A/S (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Legale ejere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-30 tilføjes Legale ejere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: HØGH JUNIOR HOLDING ApS, ROUSING INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 77, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-08-30 tilføjes Bestyrelse: Bo Helligsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Direktion: Christian Gersdorff Stenbjerre (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Mads Høgh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.800.000,00 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-08-30 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-08-30 tilføjes Vedtægter: 2017-08-30 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: HØGH JUNIOR HOLDING ApS, ROUSING INVEST ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: FIRMA IB A. EVENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med køb, bebyggelse og salg af fast ejendom og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2013-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 77, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 10, 1., 1401 København K (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2013-11-15 tilføjes Direktion: Mads Høgh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-15 fjernes Direktion: Liselotte Frankild (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 tilføjes Direktion: Carsten Juel-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-29 fjernes Direktion: Solvejg Maren Hansigne Frankild (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Revisor: FIRMA IB A. EVENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 fjernes Revisor: John Erik Dahlstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 10, 1., 1401 København K (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sylows Alle 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-11 tilføjes Direktion: Otto Frankild (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-11 fjernes Direktion: Rita Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sylows Alle 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Rita Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET Q 2 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: John Erik Dahlstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)