Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Binavne |
Den 1994-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-07 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosendalsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Navne: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-09-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1994-08-08 fjernes Revisor: Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1994-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1992-11-02 fjernes Direktion: Bruno Ege Køldal-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Navne: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1992-03-31 fjernes Direktion: Søren Primdahl Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Navne: ApS AF 17/9 1976 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-31 fjernes Revisor: Jens Erik Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og handel (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1992-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1992-03-19 tilføjes Vedtægter: 1992-03-19 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1991-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1991-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-09-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1990-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1990-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1990-03-29 tilføjes Navne: ApS AF 17/9 1976 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-28 fjernes Navne: REVISION DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-28 fjernes Bestyrelse: Finn Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 fjernes Binavne: RI REVISION ApS, REVISION SJÆLLAND AF 18/3 1972 ApS, REVISION JYLLAND ApS, MOORE, STEPHENS & CO. DENMARK ApS, ID REVISION ApS, DANACCOUNT ApS, CONCORDE EUROPEENE AUDIT ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1990-03-28 fjernes Direktion: Jens Erik Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 tilføjes Navne: REVISION DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-30 fjernes Navne: REVISION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 430.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosendalsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1976-09-17 tilføjes Bestyrelse: Finn Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-17 tilføjes Binavne: RI REVISION A/S, REVISION SJÆLLAND AF 18/3 1972 A/S, REVISION JYLLAND A/S, REVISION FYN A/S, MOORE, STEPHENS & CO. DENMARK A/S, ID REVISION A/S, DANACCOUNT A/S, CONCORDE EUROPEENE AUDIT A/S, RI REVISION ApS, REVISION SJÆLLAND AF 18/3 1972 ApS, REVISION JYLLAND ApS, MOORE, STEPHENS & CO. DENMARK ApS, ID REVISION ApS, DANACCOUNT ApS, CONCORDE EUROPEENE AUDIT ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1976-09-17 fjernes Binavne: RI REVISION A/S, REVISION SJÆLLAND AF 18/3 1972 A/S, REVISION JYLLAND A/S, REVISION FYN A/S, MOORE, STEPHENS & CO. DENMARK A/S, ID REVISION A/S, DANACCOUNT A/S, CONCORDE EUROPEENE AUDIT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1976-09-17 tilføjes Direktion: Jens Erik Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-17 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-17 tilføjes Navne: REVISION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-09-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1976-09-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1976-09-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Erik Frandsen, Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1976-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)