Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Legale ejere: Svend-Erik Ellemann Jensen, Magnus Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-08 fjernes Legale ejere: Svend-Erik Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-06 tilføjes Legale ejere: Svend-Erik Ellemann Jensen, Rasmus Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-09 tilføjes Reelle ejere: Magnus Ellemann Jensen, Svend-Erik Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-08 fjernes Reelle ejere: Svend-Erik Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-06 tilføjes Reelle ejere: Svend-Erik Ellemann Jensen, Svend-Erik Ellemann Jensen, Rasmus Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladingvej 6, 8464 Galten (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Direktion: Rasmus Ellemann Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-09-06 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Navne: Ellemann Gruppen Holding ApS (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Stiftere: Svend-Erik Ellemann Jensen, Rasmus Ellemann Jensen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Vedtægter: 2024-09-06 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-09)