Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 1, 3. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 1, 3. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Peder Irgens Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Peder Irgens Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Legale ejere: Anne Katrine Irgens Bundgaard, Jens Irgens Hansen, Anna Charlotte Irgens Aspegren, Lars Irgens Nørgaard, Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Legale ejere: Anne Katrine Irgens Bundgaard, Jens Irgens Hansen, Anna Charlotte Irgens Aspegren, Lars Irgens Nørgaard, Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Navne: ICOM Composites Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Navne: ICOM Composites Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Reelle ejere: Anne Katrine Irgens Bundgaard, Jens Irgens Hansen, Anna Charlotte Irgens Aspegren, Lars Irgens Nørgaard, Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Katrine Irgens Bundgaard, Jens Irgens Hansen, Anna Charlotte Irgens Aspegren, Lars Irgens Nørgaard, Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Stiftere: Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen, Lars Irgens Nørgaard, Jens Irgens Hansen, Anne Katrine Irgens Bundgaard, Anna Charlotte Irgens Aspegren (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Stiftere: Vibeke Balslev Irgens Hansen, Peder Irgens Hansen, Lars Irgens Nørgaard, Jens Irgens Hansen, Anne Katrine Irgens Bundgaard, Anna Charlotte Irgens Aspegren (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ICOM Composites Holding ApS. (offentliggjort 2024-08-16)