Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Toft Christensen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-04 fjernes Reelle ejere: Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-03 fjernes Reelle ejere: Anne Mette Toft Christensen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-07-19 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Toft Christensen, Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-07-18 fjernes Reelle ejere: Anne Mette Toft Christensen, Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Morten Reignald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i og eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-25 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Legale ejere: LIBERATIO A/S (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Navne: LFO Capital PE ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Toft Christensen, Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Stiftere: LIBERATIO A/S (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Vedtægter: 2024-06-25 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-26)