Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Direktion: Jeppe Bülow Højgaard (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Jeppe Bülow Højgaard (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Legale ejere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Navne: JHOGE ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Navne: JHOGE ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Reelle ejere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Stiftere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Stiftere: Jeppe Bülow Højgaard (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 tilføjes Vedtægter: 2024-06-25 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JHO GREEN ENERGY ApS. (offentliggjort 2024-06-27)