Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runebergs Alle 57, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkløvervej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GoPouchy ApS. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkløvervej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-11 tilføjes Direktion: Tomas Vojta (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-11 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Legale ejere: Tomas Vojta (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Navne: Vector Studios ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Reelle ejere: Tomas Vojta (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Stiftere: Tomas Vojta (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Vedtægter: 2024-06-11 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-14)