Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Legale ejere: By Berg Holding ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: Casper Berg Olesen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-03 tilføjes Legale ejere: Casper Berg Olesen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enderupvej 41, 6760 Ribe (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Direktion: Casper Berg Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er avl af smågrise og udlejning af erhvervsejendomme. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Navne: By Berg Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Reelle ejere: Casper Berg Olesen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Stiftere: Casper Berg Olesen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Vedtægter: 2024-06-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)