Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 136, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 136, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ole's Autoteknik ApS. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 136, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-04-19 tilføjes Direktion: Ole Bergh Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-19 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Legale ejere: Ole Bergh Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Navne: OBH Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Reelle ejere: Ole Bergh Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Stiftere: Ole Bergh Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Vedtægter: 2024-04-19 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-29)