Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-29 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-21 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosvangvej 19, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Direktion: Jesper Bojer Kjær (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af nedrivnings- og entreprenørvirksomhed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-21 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Bojer Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Navne: Bøgelund Nedrivning ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bojer Kjær (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Stiftere: Jesper Bojer Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Vedtægter: 2024-04-21 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-22)