Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 20, 8250 Egå (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsøvej 208, 3. 4., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: daniel@hoejrupogskovgaard.com (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsøvej 208, 3. 4., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-04-09 tilføjes Binavne: Højrup & Skovgaard Totalentreprise ApS, HS Byg & Renovering ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Direktion: Daniel Skovgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-09 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: Daniel Skovgaard Pedersen, Frederik Oliver Højrup Sandahl (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Navne: Højrup & Skovgaard ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Reelle ejere: Daniel Skovgaard Pedersen, Frederik Oliver Højrup Sandahl (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Stiftere: Frederik Oliver Højrup Sandahl, Daniel Skovgaard Pedersen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Vedtægter: 2024-04-09 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-15)