Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 30, 5., 1718 København V (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 53, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 53, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-04 tilføjes Direktion: Jakob Molsen Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele af virksomheder og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-04 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 255.000,00 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Legale ejere: Jakob Ravn Holding ApS, 117 ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Navne: x-SpiCy ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Reelle ejere: Jakob Molsen Ravn, Adrian Noes Larsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Stiftere: Jakob Ravn Holding ApS, 117 ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Vedtægter: 2024-04-04 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)