Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 20, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvænget 137, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Hjemmeside: neat-components.com (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: neatcomponents@gmail.com (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvænget 137, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-03-19 tilføjes Direktion: Mathias Duus Møller (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-19 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Legale ejere: Mathias Duus Møller (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Navne: Neat Components ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Reelle ejere: Mathias Duus Møller (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Stiftere: Mathias Duus Møller (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Vedtægter: 2024-03-19 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-20)