Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 48.000,00 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-27 tilføjes Vedtægter: 2024-05-27 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 29, 1656 København V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 47, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Jeppe Buur (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 43.500,00 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-01 tilføjes Vedtægter: 2024-04-01 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 47, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-08 tilføjes Direktion: Jonas Arne Lode Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive beværtning og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-08 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Legale ejere: Jeppe Buur, Jonas Arne Lode Rasmussen, Niklas Kjær Henriksen, Kasper Anker Gregersen, Tobias Laurits Kristiansen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Navne: JJKNT ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Stiftere: Tobias Laurits Kristiansen, Niklas Kjær Henriksen, Kasper Anker Gregersen, Jonas Arne Lode Rasmussen, Jeppe Buur (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Vedtægter: 2024-03-08 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)