Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 tilføjes Direktion: Marianne Rosenby Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-26 fjernes Direktion: Betina Mulle Rosenby Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-26 tilføjes Vedtægter: 2024-09-26 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hundebørnehaven ApS. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 44, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Direktion: Betina Mulle Rosenby Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Betina Mulle Rosenby Christiansen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: HLH Holding ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Reelle ejere: Betina Mulle Rosenby Christiansen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Stiftere: Betina Mulle Rosenby Christiansen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)