Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 11. JUNI 1997, TRENT HOLDING ApS, RUD CHRISTENSEN HOLDING ApS, Henrik Jespersen, PILGREN ApS, HJ INVEST HOLDING ApS, MCJ HOLDING ApS, SØLBÆK HOLDING ApS, JULIANA INVEST A/S, KUDSK INVEST ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i en pulje af unoterede værdipapirer. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthaholding.dk (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Navne: Artha Projekter P/S (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-08)