Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Vedtægter: 2024-04-22 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. d. IXs Vej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Direktion: Kristian Thegen Vikkelsø (direktør) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-27 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: THOMAS PEDERSEN, FAABORG HOLDING ApS, K. V. Faaborg ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Navne: DHP Faaborg ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Pedersen, Kristian Thegen Vikkelsø (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Stiftere: THOMAS PEDERSEN, FAABORG HOLDING ApS, K. V. Faaborg ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Vedtægter: 2024-02-27 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-28)