Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Legale ejere: Sepco Europe ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Preben Immerkjær, Metta Visessombat (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Jan Mathorne (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Recycling2Energy Drift Aabenraa ApS. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Niels Preben Immerkjær (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-03 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Rønnow, Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Steen Michael Asgreen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-02 fjernes Reelle ejere: Birgitte Rønnow, Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-03 tilføjes Legale ejere: Deimos ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-03 fjernes Legale ejere: Asgreen Consulting ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Fragmented and Changeable - Unipessoal LDA, The Stamhouse Group LTD (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Erlich-Eriksen, Rozenilda Dos Santos Jensen, Michael Mervyn Gye le Fleming (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-26 tilføjes Legale ejere: Moffi ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-10 tilføjes Legale ejere: Asgreen Consulting ApS, Clendev ApS, ASKHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-02-26 tilføjes Navne: Recycling2Energy Holding ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-25 fjernes Navne: Recyckling2Energy Holding ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-10 tilføjes Navne: Recyckling2Energy Holding ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-26 tilføjes Reelle ejere: Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-10 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Rønnow, Steen Michael Asgreen, Niels Preben Immerkjær, Jan Mathorne (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-02-26 tilføjes Vedtægter: 2024-02-26 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-10 tilføjes Vedtægter: 2024-02-10 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Binavne: R2E Holding ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Direktion: Niels Preben Immerkjær (direktør) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-10 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Stiftere: Niels Preben Immerkjær (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-19)