Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ditte Søndergaard Kilmose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ditte Søndergaard Kilmose | 27.05.2022 | Paulas Passage 3, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ammestart | 44641844 | Aktiv | Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. (869010) |
Sondergaard Projects | 40030131 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.04.2024 | 6,55 (km) | Paulas Passage 3, 1799 København V | Digevej 66, 2300 København S |
Ammestart. |
Sidst opdateret den 20.02.2024 og angivet som gældende fra 16.02.2024 (224 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ammerivik | 25742311 |
AMMERUP BIOENERGI A/S | 28680597 |
Ammes biler | 37982679 |
Ammessi | 12864590 |
Ammestart | 44641844 |
ammestøtte.dk | 44734109 |
A M METAL V/ALEX LARS MADSEN | 14071849 |
Ammetid | 44299674 |
Ammevejleder Natascha Olesen | 40048731 |
Ammevejleder Sara Degn | 37759996 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ditte Søndergaard Kilmose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ditte Søndergaard Kilmose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |