Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 70, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmargade 4, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Friends & Fries ApS. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmargade 4, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-01-12 tilføjes Direktion: Jakob Rahbek (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-12 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Legale ejere: Jakob Rahbek (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Navne: JR14 Holding ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Reelle ejere: Jakob Rahbek (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Stiftere: Jakob Rahbek (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Vedtægter: 2024-01-12 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-05)