Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Direktion: Majken Kloster (direktør) (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-05-21 tilføjes Reelle ejere: Kim Bjerre (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-05-20 fjernes Reelle ejere: Kim Bjerre (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-05-17 tilføjes Reelle ejere: Majken Kloster (offentliggjort 2024-05-18)
Den 2024-02-16 tilføjes Hjemmeside: altisik.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@altisik.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderås 20, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Direktion: Kim Bjerre (direktør) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og undervisning vedrørende maskinsikkerhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-03 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Legale ejere: Kim Bjerre (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-01-03 tilføjes Navne: Altisik ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Bjerre (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Stiftere: Kim Bjerre (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Vedtægter: 2024-01-03 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-04)