Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Hvidhvask | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-01 fjernes Direktion: Frederik Nordgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 53.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-22 tilføjes Legale ejere: TMJPF Holding ApS, Vig Lyng Holding ApS, JJH Holding I Glyngøre ApS, HHTM ApS (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-22 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-21 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Direktion: Frederik Nordgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udlån. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-21 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthaholding.dk (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Navne: Artha Hornbæk Hotel P/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-22)