Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: Lars Skovsgaard (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Lars Skovsgaard (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ForestValleyCare ApS. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 18, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Direktion: Karina Skovdal Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-13 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Legale ejere: Lars Skovsgaard, Karina Skovdal Iversen, Kristian Lymann Iversen, Ivan Christiansen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-12-13 tilføjes Navne: ForestValleyCare Holding ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Skovsgaard, Karina Skovdal Iversen, Kristian Lymann Iversen, Ivan Christiansen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Stiftere: Kristian Lymann Iversen (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)