Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Revisor: M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Barkas ApS. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: Mr. K Holding ApS, HR. RØRBÆK HOLDING ApS, Could be Something AB, Steven Müller Holding Aps, Luca Rasmussen ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Mr. K Holding ApS, HR. RØRBÆK HOLDING ApS, Steven Müller Holding Aps, Luca Rasmussen ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Mike Wittrup Kristensen, Daniel Rørbæk Jensen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-05 tilføjes Bestyrelse: Jöns Didrik Gabriel Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-05 tilføjes Direktion: Jöns Didrik Gabriel Persson (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 153, 2., 1432 København K (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Bestyrelse: Luca Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Direktion: Steven Müller (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Mr. K Holding ApS, HR. RØRBÆK HOLDING ApS, Steven Müller Holding Aps, Luca Rasmussen ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-20 tilføjes Navne: Barkas Group ApS (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Reelle ejere: Mike Wittrup Kristensen, Daniel Rørbæk Jensen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Revisor: M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-20 tilføjes Stiftere: Steven Müller Holding Aps, Mr. K Holding ApS, Luca Rasmussen ApS, HR. RØRBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Vedtægter: 2023-11-20 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-22)