Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ri@trioarkitekter.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-08 tilføjes Navne: ETPLUS ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Navne: 1+ ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 tilføjes Vedtægter: 2023-12-08 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Knuds Vej 36, st., 1903 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Brockdorff (formand) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Kasper Kjær Haslebo (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde byggeteknisk rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Trio Arkitekter Holding ApS, Stine Gjesten Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Navne: 1+ ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Stine Gjesten, Ole Brockdorff, Kasper Kjær Haslebo (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Stiftere: Trio Arkitekter Holding ApS, Stine Gjesten Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)