Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 tilføjes Reelle ejere: Jacob Fischer Hartmann (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-15 fjernes Reelle ejere: Nicolas Menhardt (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Jacob Fischer Hartmann (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-03 tilføjes Reelle ejere: Jacob Fischer Hartmann, Nicolas Menhardt (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 46, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Direktion: Jacob Fischer Hartmann (direktør) (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-03 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Legale ejere: HartMen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Navne: JAFITEC ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Stiftere: HartMen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Vedtægter: 2023-11-03 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-06)