Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 12, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 12, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Direktion: Flemming Jøns Hougaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Flemming Jøns Hougaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-23 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-23 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Legale ejere: Flemming Jøns Hougaard, Lasse Boyhus Rasmussen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Legale ejere: Flemming Jøns Hougaard, Lasse Boyhus Rasmussen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Navne: Odense Funktionel Træning Holding ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Navne: Odense Funktionel Træning Holding ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Reelle ejere: Flemming Jøns Hougaard, Lasse Boyhus Rasmussen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Reelle ejere: Flemming Jøns Hougaard, Lasse Boyhus Rasmussen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Stiftere: Lasse Boyhus Rasmussen, Flemming Jøns Hougaard (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Stiftere: Lasse Boyhus Rasmussen, Flemming Jøns Hougaard (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2023-10-31)