Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdrumvej 1, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 30, 1. 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-22 tilføjes Direktion: Sanna Liaqat (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-22 fjernes Direktion: Nour El Abd (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-22 tilføjes Legale ejere: Sanna Liaqat (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-22 fjernes Legale ejere: Nour El Abd (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2024-04-22 tilføjes Reelle ejere: Sanna Liaqat (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-22 fjernes Reelle ejere: Nour El Abd (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 30, 1. 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-10-14 tilføjes Direktion: Nour El Abd (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning som autoreparationsværksted, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-14 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Legale ejere: Nour El Abd (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-10-14 tilføjes Navne: NettoMech ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Reelle ejere: Nour El Abd (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Stiftere: Nour El Abd (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Vedtægter: 2023-10-14 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-18)