Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 149, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Direktion: Thomas Lundberg Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Legale ejere: Thomas Lundberg Petersen (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Navne: Thomas Petersen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lundberg Petersen (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Stiftere: Thomas Lundberg Petersen (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller alle direktørerne i forening (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)