Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 fjernes Direktion: Agnethe Marie Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2023-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordjysk Trofæmontering ApS. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 5, 9490 Pandrup (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Direktion: Agnethe Marie Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2023-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-28 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Legale ejere: Agnethe Marie Pedersen (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Navne: AMP62 Holding ApS (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Reelle ejere: Agnethe Marie Pedersen (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Stiftere: Agnethe Marie Pedersen (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2023-07-28 tilføjes Vedtægter: 2023-07-28 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-26)