Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldfuxvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Direktion: Thomas Bælum (direktør) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et andet selskab. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Legale ejere: Thomas Bælum (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Navne: Thomas Bælum Holding ApS (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bælum (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Stiftere: Thomas Bælum (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Vedtægter: 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-01)