Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvejen 2, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Liljeparken 20, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljeparken 20, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: larshahnemann@gmail.com (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Lars Rune Hahnemann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Rune Hahnemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Navne: Lars Hahnemann Holding ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Rune Hahnemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Rune Hahnemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Vedtægter: 2023-07-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-03)