Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Navne | ||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Reelle ejere: Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-08-25 fjernes Reelle ejere: Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-21 tilføjes Vedtægter: 2024-08-21 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-07-10 tilføjes Navne: Sommersko ApS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-09 fjernes Navne: PG 2-6 ApS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-10 tilføjes Vedtægter: 2024-07-10 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Lasse Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Bestyrelse: Lasse Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Direktion: Nils Petter Bro (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 fjernes Direktion: Torben Bo Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Legale ejere: Sovino Brands ApS, Skuggan Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Legale ejere: Sovino Brands ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Bo Olsen, Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Reelle ejere: Torben Bo Olsen, Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-12-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: som@sovino.dk (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: sovino@sovino.dk (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 10, 1112 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 10, 1112 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 10, 1112 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sovino@sovino.dk (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-12 tilføjes Bestyrelse: Lasse Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-12 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Direktion: Torben Bo Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive restaurations-, café- og barvirksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn direkte eller indirekte står i forbindelse hermed. Selskabet må ikke drive virksomhed med fremstilling af eller engrosforhandling af drikkevarer. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: Sovino Brands ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-12 tilføjes Navne: PG 2-6 ApS (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Torben Bo Olsen, Torben Bo Olsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Stiftere: Sovino Brands ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-13)