Sektion (alle) | |||||||
Regnskabs år | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 143, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-12 tilføjes Direktion: Hussain Ghiyaass Fareed Mahmood (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-12 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: Hussain Ghiyaass Fareed Mahmood, Hassan Ghiyaass Mahmood (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Navne: Brødrene H ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Hussain Ghiyaass Fareed Mahmood, Hassan Ghiyaass Mahmood (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Stiftere: Hussain Ghiyaass Fareed Mahmood, Hassan Ghiyaass Mahmood (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-13)