Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vision Agency ApS. (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Bulls Alle 139, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Direktion: Gideon Nii Kwamena Nartey (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-24 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Legale ejere: Gideon Nii Kwamena Nartey (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Navne: GNKN Holding ApS (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Reelle ejere: Gideon Nii Kwamena Nartey (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Stiftere: Gideon Nii Kwamena Nartey (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-24)