Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Maria Grabowska(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Emily Katharine Sitch(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Emily Katharine Sitch | 03.05.2022 | Sankt Thomas Alle 4, 1824 Frederiksberg C |
Maria Grabowska | 07.05.2023 | Keplersgade 24, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Enigma Classical | 44082950 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Ilo ApS | 44070413 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Ilo Holding ApS | 44055708 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.07.2023 | 7,60 (km) | Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C | Keplersgade 24, 2300 København S |
Ilo ApS. |
Sidst opdateret den 23.05.2023 og angivet som gældende fra 19.05.2023 (497 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Imivik Glaciana ApS | 44398680 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Grabowska(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emily Katharine Sitch(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Maria Grabowska(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Emily Katharine Sitch(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sum | 0 | 2 | 0 | 6 |
Pct. | 0 % | 25 % | 0 % | 75 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |