Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Margrethe Svendsen | 11.12.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Kaj Svendsen | 19.12.1972 | 11.12.2009 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Margrethe Svendsen | 02.02.2010 | bestyrelse |
Lone Svendsen | 02.02.2010 | bestyrelse |
Bente Margrethe Svendsen | 19.12.1972 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Kaj Svendsen | 19.12.1972 | 11.12.2009 | bestyrelse |
Lone Svendsen | 19.12.1972 | 19.12.1995 | bestyrelse |
Torben Steen Andersen | 19.12.1972 | 03.06.1993 | bestyrelse |
Lone Svendsen | 19.12.1972 | 20.05.1992 | bestyrelse |
Kirsten Margrethe Svendsen | 19.12.1972 | 20.05.1992 | formand |
Henry Cornelius Svendsen | 19.12.1972 | 26.06.1990 | bestyrelse |
Grete Jørgensen | 19.12.1972 | 02.02.1990 | bestyrelse |