Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 15, 9550 Mariager (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Direktion: Kasper Løhde Tordrup Svendsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed med produktion af slagtesvin. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: KS Gris Holding ApS, Kronjysk Agro A/S (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-31 tilføjes Navne: Kronjysk Gris A/S (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Kasper Løhde Tordrup Svendsen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Stiftere: Kronjysk Agro A/S, KS Gris Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-04)