Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 3.030.459,50 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-12 tilføjes Legale ejere: John Heller Storm, Arne Kristensen (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-11 fjernes Legale ejere: John Heller Storm (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-12 tilføjes Reelle ejere: John Heller Storm (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-11 fjernes Reelle ejere: John Heller Storm (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-12 tilføjes Vedtægter: 2024-01-12 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Infrastructure Mix GP ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Infrastructure Mix Master P/S. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-11-29 fjernes Bestyrelse: Jacob Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-16 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Kruse, Malene Mørkeberg Nielsen, Benny Olsen, Leif Søndergaard (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 fjernes Legale ejere: Jens Peter Kruse, Malene Mørkeberg Nielsen, Benny Olsen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2.655.459,50 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.275.459,50 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-13 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Kruse, Malene Mørkeberg Nielsen, Benny Olsen, John Heller Storm (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: Benny Olsen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 tilføjes Reelle ejere: John Heller Storm (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-13 fjernes Reelle ejere: Benny Olsen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-09-15 tilføjes Legale ejere: Benny Olsen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-09-14 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-15 tilføjes Reelle ejere: Benny Olsen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 775.000,00 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-12 tilføjes Vedtægter: 2023-09-12 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jacob Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-03-30 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem fonde eller datterselskaber at investere i solenergiprojekter, batteriprojekter til lagring af strøm og projektrettigheder til vedvarende energiprojekter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-30 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-03-30 tilføjes Navne: Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-04)